Auskünfte zu Roland Stirnemann
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Roland Stirnemann
Publikationsnummer: 4818960, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Klarsicht Optik AG, in Winterthur, CH-020.3.920.999-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2007, S. 20, Publ. 4190640).
Statutenänderung:
26.11.2008.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Optikergeschäftes, insbesondere der Handel mit und die Beratung von optischen Geräten, Einrichtungen und Accessoires sowie eines Bed & Breakfast und/oder Hotelbetriebes. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen sowie Wertschriften- und Devisengeschäfte für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 sowie 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien)].
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Uebernahm Aktiven und Passiven der Einzelfirma 'Xaver Zwicker', in Winterthur, gemäss Bilanz per 1.1.1988 zum Preise von CHF 282'821.31, von dem CHF 200'000.-- auf das Grundkapital angerechnet wurden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 26.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fidinter AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stirnemann, Roland, von Buchs AG, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dürst, Rudolf, von Glarus, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rudolf Stirnemann, Catherine, von Buchs AG, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Rudolf Aebi, Catherine, von Zürich und Heimiswil, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 4002926, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Klarsicht Optik AG, in Winterthur, CH-020.3.920.999-1, Optikergeschäft, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2007, S. 23, Publ. 3994246).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stirnemann, Roland, von Buchs AG, in Zürich, Präsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Stirnemann, Marcel, von Buchs AG, in Wiesendangen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 3753498, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Optiker Zwicker AG Winterthur, in Winterthur, CH-020.3.920.999-1, Optikergeschäft, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 22.07.2003, S. 20, Publ. 1094664).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stebler, Christian, von Busswil bei Büren, in Hirschthal, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Kappeler Treuhand AG, in Aarau, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stirnemann, Roland, von Buchs AG, in Zürich, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: in Thalheim an der Thur, Vizepräsident und Delegierter];
Stirnemann, Marcel, von Buchs AG, in Wiesendangen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Safenwil];
Rudolf Aebi, Catherine, von Zürich und Heimiswil, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fidinter AG, in Zürich, Revisionsstelle.